ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
Informe ejecutivo de ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMALSAFA SA | Administrador Unico | 04/08/2014 |
VINCULACIONES DE ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
Empresa: EMALSAFA SA
Administrador Unico
- Alfonso Samper Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 203, S 8, H MU 6078, I/A 10 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-30
Empresa: HERMANOS UBEDA ALIMENTACION SL
Liquidador
- Alfonso Samper Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 201, S 8, H MU 76881, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-30
Empresa: HERMANOS UBEDA ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Alfonso Samper Villaescusa
Liquidador
- Alfonso Samper Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 201, S 8, H MU 76881, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-30
Empresa: EMALSAFA SA
Administrador Unico
- Alfonso Samper Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 203, S 8, H MU 6078, I/A 9 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-30
Empresa: FRUTAS HERMANOS SAMPER UBEDA SL
Administrador Unico
- Alfonso Samper Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 197, S 8, H MU 76881, I/A 1 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-30
Información de ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA
Mostramos los datos de ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO SAMPER VILLAESCUSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos