ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
Informe ejecutivo de ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPETICION RPP RACING SL | Socio Unico | 20/06/2018 | |
CONVICO DOS SL | Administrador Unico | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
Empresa: COMPETICION RPP RACING SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 107, S 8, H A 160732, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-03
Empresa: COMPETICION RPP RACING SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 106, S 8, H A 160732, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-03
Empresa: COMPETICION RPP RACING SL
Socio Único
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136 , F 106, S 8, H A 160732, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-03
Empresa: HARROW CLICK SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 148, S 8, H A 145743, I/A 2 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-03
Empresa: HARROW CLICK SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 148, S 8, H A 145743, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-03
Empresa: CONVICO DOS SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 15, S 8, H A 130522, I/A 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-03
Empresa: BRIKOSOMBRA SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 70, S 8, H A 108476, I/A 7 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-03
Empresa: BRIKOSOMBRA SL
Administrador Unico
- Alfonso Ponce Maria De La Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 70, S 8, H A 108476, I/A 6 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-03
Información de ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA
Mostramos los datos de ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO PONCE MARIA DE LA OLIVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos