ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
Informe ejecutivo de ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS SOLER & LOPEZ SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | 27/01/2023 |
TRANSPORTES ALFONSO LUNA CANDEL SL | Socio Unico | 13/01/2016 | 26/11/2019 |
TRANSPORTES ALFONSO LUNA CANDEL SL | Administrador Unico | 13/01/2016 | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
Empresa: FRUTAS SOLER & LOPEZ SL
Administrador Unico
- Alfonso-jose Luna Candel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 47, S 8, H MU 91630, I/A 4 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-30
Empresa: TRANSPORTES ALFONSO LUNA CANDEL SL
Administrador Unico
- Alfonso-jose Luna Candel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 220, S 8, H MU 90845, I/A 2 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Empresa: FRUTAS SOLER & LOPEZ SL
Administrador Unico
- Alfonso-jose Luna Candel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 47, S 8, H MU 91630, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-30
Empresa: TRANSPORTES ALFONSO LUNA CANDEL SL
Administrador Unico
- Alfonso-jose Luna Candel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 220, S 8, H MU 90845, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Empresa: TRANSPORTES ALFONSO LUNA CANDEL SL
Socio Único
- Alfonso-jose Luna Candel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 220, S 8, H MU 90845, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Información de ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL
Mostramos los datos de ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO-JOSE LUNA CANDEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos