ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA | Administrador Mancomunado | 15/03/2021 | |
PLANTACION LAS ROSAS SL | Apoderado | 05/06/2017 | |
CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA | Apoderado | 25/05/2017 | |
PLANTACION LAS ROSAS SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Herrera Maria Belen
- Alfonso Herrera Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 83, S 8, H TF 4732, I/A 17 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Herrera Maria Esther
- Alfonso Herrera Ricardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 83, S 8, H TF 4732, I/A 17 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: PLANTACION LAS ROSAS SL
Apoderado
- Alfonso Herrera Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 210, S 8, H TF 54291, I/A 3 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Apoderado
- Alfonso Herrera Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 83, S 8, H TF 4732, I/A 16 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-38
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Herrera Maria Esther
- Alfonso Herrera Ricardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 82, S 8, H TF 4732, I/A 14 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-38
Empresa: PLANTACION LAS ROSAS SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Herrera Maria Esther
- Alfonso Herrera Ricardo Antonio
- Diaz Flores Claudio De Afonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 209, S 8, H TF 54291, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-38
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Diaz Flores Claudio
- Alfonso Herrera Maria Belen
- Alfonso Herrera Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 81, S 8, H TF 4732, I/A 13 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Empresa: CLAUDIO ALFONSO E HIJOS SA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Diaz Flores Claudio
- Alfonso Herrera Maria Belen
- Alfonso Herrera Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 81, S 8, H TF 4732, I/A 12 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Información de ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER
Mostramos los datos de ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO HERRERA MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos