ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
Informe ejecutivo de ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRA Y MAR 2015 SL | Administrador Unico | 18/08/2020 | |
INVERSIONES SERIN SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
NISAIDEMA SL | Administrador Solidario | 27/06/2018 | |
EZEBAG2016 SL | Presidente | 22/03/2018 | |
EZEBAG2016 SL | Consejero Delegado | 22/03/2018 | |
EZEBAG2016 SL | Consejero | 22/03/2018 | |
TAPERIA LA BENDITA SL | Representante | 18/01/2018 | |
HOLDING IBN MARWAN SL | Representante | 25/01/2017 | |
ACCIONES EMPA SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
DETE-ZAFRA SL | Administrador Unico | 07/05/2013 |
VINCULACIONES DE ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
Empresa: EXPLOTACIONES IBERICAS D SIERRA SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39120 , F 142, S 8, H M 695074, I/A 2 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: TIERRA Y MAR 2015 SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 104, S 8, H H 21713, I/A 2 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-21
Empresa: INVERSIONES SERIN SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32960 , F 3, S 8, H M 593249, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: EXPLOTACIONES IBERICAS D SIERRA SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39120 , F 140, S 8, H M 695074, I/A 1 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: NISAIDEMA SL
Administrador Solidario
- Alfonso Bazo Julio Alberto
- Perez Zaballos Guillen Manuel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31683 , F 135, S 8, H M 570117, I/A 2 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: EZEBAG2016 SL
Consejero Delegado
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Consejero
- Alfonso Bazo Julio Alberto
- Blanco Gosis Ezequiel Alfredo
- Pulido Begines Carlos Alberto
Presidente
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291, L 4198, F 108, S 8, H MA123730, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-29
Empresa: TAPERIA LA BENDITA SL
Representante
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36944 , F 122, S 8, H M 660700, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: HOLDING IBN MARWAN SL
Administrador Unico
Representante
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35529 , F 174, S 8, H M 638599, I/A 2 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: ACCIONES EMPA SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 9, S 8, H M 601576, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: ESTRUCTURAS ZAFRA SL
Administrador Unico
- Alfonso Bazo Julio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198 , F 219, S 8, H BA 10438, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-06
VER MAS ACTOS
Información de ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO
Mostramos los datos de ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFONSO BAZO JULIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos