ALFARO TERCERO VISITACION
Informe ejecutivo de ALFARO TERCERO VISITACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALFARO TERCERO VISITACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO MOHEDA SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | |
MONTEARAGON CANALIZACIONES SL | Apoderado | 26/10/2009 | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE ALFARO TERCERO VISITACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO TERCERO VISITACION
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Administrador Unico
- Alfaro Tercero Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 216, S 8, H AB 3840, I/A 9 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-02
Empresa: MONTEARAGON CANALIZACIONES SL
Apoderado
- Alfaro Tercero Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743, L 507, F 174, S 8, H AB 10171, I/A 10 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-02
Empresa: MONTEARAGON CANALIZACIONES SL
Apoderado
- Alfaro Tercero Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743, L 507, F 173, S 8, H AB 10171, I/A 8 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-02
Información de ALFARO TERCERO VISITACION
Mostramos los datos de ALFARO TERCERO VISITACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO TERCERO VISITACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos