ALFARO PASCUAL ALICIA
Informe ejecutivo de ALFARO PASCUAL ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALFARO PASCUAL ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIA AUXILIAR DEL CALZADO ALFARO SL | Administrador Unico | 16/12/2022 |
VINCULACIONES DE ALFARO PASCUAL ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO PASCUAL ALICIA
Administrador Unico
- Alfaro Pascual Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 17, S 8, H LO 2388, I/A 8 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-26
Administrador Mancomunado
- Alfaro Alfaro Jesus
- Alfaro Pascual Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 17, S 8, H LO 2388, I/A 7 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Administrador Mancomunado
- Alfaro Alfaro Jesus
- Alfaro Pascual Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 17, S 8, H LO 2388, I/A 6 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-26
Información de ALFARO PASCUAL ALICIA
Mostramos los datos de ALFARO PASCUAL ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO PASCUAL ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos