ALFARO HERAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ALFARO HERAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALFARO HERAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
SURGICENTER SL | Administrador Unico | 28/10/2022 |
VINCULACIONES DE ALFARO HERAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO HERAS MARIA CARMEN
Empresa: INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL
Administrador Unico
- Alfaro Heras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39097 , F 157, S 8, H M 694625, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL
Administrador Solidario
- Alfaro Heras Maria Carmen
- Caballero Diaz Adelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39097 , F 157, S 8, H M 694625, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: SURGICENTER SL
Administrador Unico
- Alfaro Heras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41466 , F 61, S 8, H M 100060, I/A 4 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL
Administrador Solidario
- Alfaro Heras Maria Carmen
- Caballero Diaz Adelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39097 , F 156, S 8, H M 694625, I/A 2 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL
Administrador Unico
- Alfaro Heras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39097 , F 156, S 8, H M 694625, I/A 2 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: INSTITUTO DE OBESIDAD Y CIRUGIAS SL
Administrador Unico
- Alfaro Heras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39097 , F 156, S 8, H M 694625, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Información de ALFARO HERAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ALFARO HERAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO HERAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos