ALFARO GARCIA EMILIA
Informe ejecutivo de ALFARO GARCIA EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALFARO GARCIA EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAR LOGISTICA 2014 SL | Administrador Unico | 12/09/2019 | 04/05/2021 |
FARRE TRANSPORTS SL | Administrador Unico | 29/07/2014 | 03/11/2014 |
VINCULACIONES DE ALFARO GARCIA EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO GARCIA EMILIA
Empresa: STAR LOGISTICA 2014 SL
Administrador Unico
- Alfaro Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4211 , F 45, S 8, H A 164953, I/A 6 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-03
Empresa: STAR LOGISTICA 2014 SL
Administrador Unico
- Alfaro Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4211 , F 44, S 8, H A 164953, I/A 4 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-03
Empresa: FARRE TRANSPORTS SL
Administrador Unico
- Alfaro Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21830 , F 91, S 8, H B 27778, I/A 16 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Información de ALFARO GARCIA EMILIA
Mostramos los datos de ALFARO GARCIA EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO GARCIA EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos