ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
Informe ejecutivo de ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGMA ESQUIROZ SL | Administrador Unico | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
Empresa: TAJONAR TAXOARE SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Alfaro Funes Fernando Tomas
- Ciriaco Romero Carlos
- Esparza Michelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 132, S 8, H NA 38855, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-31
Empresa: TAJONAR TAXOARE SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Alfaro Funes Fernando Tomas
- Ciriaco Romero Carlos
- Esparza Michelena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 131, S 8, H NA 38855, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-31
Empresa: SIGMA ESQUIROZ SL
Administrador Unico
- Alfaro Funes Fernando Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 1, S 8, H NA 34704, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-31
Información de ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS
Mostramos los datos de ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO FUNES FERNANDO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos