ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL | Administrador Unico | 12/01/2010 | 04/02/2014 |
ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL | Secretario | 13/11/2009 | |
ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL | Consejero Delegado | 13/11/2009 | |
ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL | Consejero | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
Empresa: ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL
Administrador Unico
- Alfageme Rojo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13180 , F 188, S 8, H M 213409, I/A 8 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Empresa: ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL
Administrador Unico
- Alfageme Rojo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13180 , F 188, S 8, H M 213409, I/A 7 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Empresa: ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS SL
Consejero Delegado
- Alfageme Rojo Maria Del Carmen
Consejero
- Alfageme Rojo Juan Ramon
- Alfageme Rojo Maria Del Carmen
- Garcia Luna Francisca
Presidente
Secretario
- Alfageme Rojo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13180 , F 188, S 8, H M 213409, I/A 6 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Información de ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFAGEME ROJO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos