ALEXANDER LOPUKHOV
Informe ejecutivo de ALEXANDER LOPUKHOV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEXANDER LOPUKHOV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL | Administrador Unico | 04/06/2021 | |
LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL | Socio Unico | 07/07/2017 | |
LAS LILEAS DEL PUENTE ROMANO SL | Administrador Unico | 13/03/2017 |
VINCULACIONES DE ALEXANDER LOPUKHOV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEXANDER LOPUKHOV
Empresa: LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL
Administrador Unico
- Alexander Lopukhov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 6, S 8, H GI 63082, I/A 5 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-17
Empresa: LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL
Administrador Unico
- Alexander Lopukhov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 6, S 8, H GI 63082, I/A 4 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-17
Empresa: LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL
Administrador Unico
- Alexander Lopukhov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 5, S 8, H GI 63082, I/A 1 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-17
Empresa: LOS CIPRESES DE PUNTA BRAVA SL
Socio Único
- Alexander Lopukhov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 5, S 8, H GI 63082, I/A 1 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-17
Empresa: PLANTAS SANCHEZ LEONARD SL
Administrador Unico
- Alexander Lopukhov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 191, S 8, H GI 51854, I/A 3 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-17
Información de ALEXANDER LOPUKHOV
Mostramos los datos de ALEXANDER LOPUKHOV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEXANDER LOPUKHOV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos