ALENDA ARACIL ANTONIO
Informe ejecutivo de ALENDA ARACIL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALENDA ARACIL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL | Secretario | 17/05/2021 | |
DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL | Apoderado Mancomunado | 27/04/2021 | |
DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL | Consejero | 19/02/2015 | |
EVELEN TRADING FOODS SL | Administrador Solidario | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALENDA ARACIL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALENDA ARACIL ANTONIO
Empresa: DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL
Secretario
- Alenda Aracil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 149, S 8, H A 13982, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
Empresa: DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicesecret.
- Alenda Aracil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 149, S 8, H A 13982, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-03
Empresa: DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID SL
Consejero
- Alenda Aracil Antonio
- Sirvent Marti Concepcion
Vicesecret.
- Alenda Aracil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 147, S 8, H A 13982, I/A 4 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-03
Empresa: EVELEN TRADING FOODS SL
Administrador Solidario
- Alenda Aracil Antonio
- Palomares Serran Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 82, S 8, H A 117789, I/A 1 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-03
Información de ALENDA ARACIL ANTONIO
Mostramos los datos de ALENDA ARACIL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALENDA ARACIL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos