ALEN VIDAL CELSO
Informe ejecutivo de ALEN VIDAL CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALEN VIDAL CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTERAS PENIDO SL | Administrador Unico | 29/04/2014 | 21/05/2018 |
AVINPRO SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2014 | |
GRANIOREGA SL | Apoderado Solidario | 09/07/2010 | 29/04/2014 |
GRANIOREGA SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2010 | 29/04/2014 |
CANTERAS PENIDO SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2010 | 29/04/2014 |
CANTERAS PENIDO SL | Socio Unico | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
RIBEIRO GERIATRIA SL | Administrador Mancomunado | 23/05/2012 | 25/05/2012 |
RIBEIRO GERIATRIA SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2011 | 23/05/2012 |
RIBEIRO GERIATRIA SL | Administrador Mancomunado | 17/03/2010 | 11/01/2011 |
VIVIENDAS INVERSIONES Y PROMOCIONES DEL NOROESTE SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALEN VIDAL CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEN VIDAL CELSO
Empresa: CANTERAS PENIDO SL
Administrador Unico
- Alen Vidal Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 114, S 8, H OR 7960, I/A 6 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-32
Empresa: AVINPRO SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 204, S 8, H OR 9095, I/A 3 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-32
Empresa: CANTERAS PENIDO SL
Administrador Unico
- Alen Vidal Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 114, S 8, H OR 7960, I/A 5 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-32
Empresa: CANTERAS PENIDO SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 114, S 8, H OR 7960, I/A 5 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-32
Empresa: CANTERAS PENIDO SL
Socio Único
- Alen Vidal Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 114, S 8, H OR 7960, I/A 5 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-32
Empresa: GRANIOREGA SL
Apoderado Solidario
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 11, S 8, H OR 7030, I/A 16 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-32
Empresa: GRANIOREGA SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 11, S 8, H OR 7030, I/A 15 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-32
Empresa: RIBEIRO GERIATRIA SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 48, S 8, H OR 12531, I/A 4 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-32
Empresa: RIBEIRO GERIATRIA SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Rios Alen Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 48, S 8, H OR 12531, I/A 3 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-32
Empresa: RIBEIRO GERIATRIA SL
Administrador Mancomunado
- Alen Vidal Celso
- Perez Casal Manuel Alejandro
- Rios Alen Alfonso
- Simon Rios Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 48, S 8, H OR 12531, I/A 3 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-32
VER MAS ACTOS
Información de ALEN VIDAL CELSO
Mostramos los datos de ALEN VIDAL CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEN VIDAL CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos