ALEMANY DE PABLO JAIME
Informe ejecutivo de ALEMANY DE PABLO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALEMANY DE PABLO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVIAR BUS SL | Administrador Solidario | 16/04/2019 |
VINCULACIONES DE ALEMANY DE PABLO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEMANY DE PABLO JAIME
Empresa: CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR SL
Administrador Solidario
- Alemany De Pablo Jaime
- Ruiz Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 199, S 8, H L 17453, I/A 16 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-25
Empresa: JOVIAR BUS SL
Administrador Solidario
- Alemany De Pablo Jaime
- Ruiz Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 71, S 8, H L 31706, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-25
Empresa: NEO-VET SL
Apoderado
- Alemany De Pablo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 85, S 8, H L 1359, I/A 9 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-25
Empresa: CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR SL
Administrador Solidario
- Alemany De Pablo Jaime
- Ruiz Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 98, S 8, H L 17453, I/A 6 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-25
Empresa: CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR SL
Administrador Unico
- Alemany De Pablo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 98, S 8, H L 17453, I/A 6 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-25
Empresa: CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR SL
Socio Único
- Alemany De Pablo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 96, S 8, H L 17453, I/A 3 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-25
Información de ALEMANY DE PABLO JAIME
Mostramos los datos de ALEMANY DE PABLO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEMANY DE PABLO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos