ALEMAÑ CERDAN MARIA
Informe ejecutivo de ALEMAÑ CERDAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEMAÑ CERDAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL-VID CARBURANTES SL | Administrador Unico | 02/01/2013 | 23/11/2021 |
PROMO-URBA GOPER SL | Administrador Unico | 02/01/2013 | 30/09/2021 |
J. MIL-REALES SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | 29/09/2021 |
VINCULACIONES DE ALEMAÑ CERDAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEMAÑ CERDAN MARIA
Empresa: REAL-VID CARBURANTES SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 74, S 8, H A 59925, I/A 4 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-03
Empresa: PROMO-URBA GOPER SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 121, S 8, H A 85080, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
Empresa: J. MIL-REALES SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 61, S 8, H A 47943, I/A 3 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-03
Empresa: J. MIL-REALES SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 61, S 8, H A 47943, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-03
Empresa: REAL-VID CARBURANTES SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 74, S 8, H A 59925, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-03
Empresa: PROMO-URBA GOPER SL
Administrador Unico
- Alemañ Cerdan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 121, S 8, H A 85080, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-03
Información de ALEMAÑ CERDAN MARIA
Mostramos los datos de ALEMAÑ CERDAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEMAÑ CERDAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos