ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
Informe ejecutivo de ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEJIYE TAMAR SL | Administrador Unico | 30/01/2014 |
VINCULACIONES DE ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
Empresa: DI VI CABS ADVERTISING SL
Liquidador
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 103, S 8, H M 665386, I/A 5 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: DI VI CABS ADVERTISING SL
Administrador Unico
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 103, S 8, H M 665386, I/A 5 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: MMP PUBLICIDAD VISUAL SL
Liquidador
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32483 , F 51, S 8, H M 584696, I/A 10 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: MMP PUBLICIDAD VISUAL SL
Administrador Unico
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32483 , F 51, S 8, H M 584696, I/A 10 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: DI VI CABS ADVERTISING SL
Administrador Unico
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 103, S 8, H M 665386, I/A 4 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: DI VI CABS ADVERTISING SL
Apoderado
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 99, S 8, H M 665386, I/A 2 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejano Aguilaniedo Javier
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29931 , F 172, S 8, H M 373604, I/A 66 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: MONKYMEDIA PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Alejano Aguilaniedo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32483 , F 49, S 8, H M 584696, I/A 3 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: GALDER INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejano Aguilaniedo Javier
- Varez Gonzalez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28029 , F 23, S 8, H M 376361, I/A 21 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Empresa: TURNHAUD INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejano Aguilaniedo Javier
- Varez Gonzalez Pedro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21231 , F 225, S 8, H M 377125, I/A 26 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
VER MAS ACTOS
Información de ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER
Mostramos los datos de ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANO AGUILANIEDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos