ALEJANDRO PEREZ ROJO
Informe ejecutivo de ALEJANDRO PEREZ ROJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALEJANDRO PEREZ ROJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUALSAN LEATHER SL | Administrador Unico | 07/07/2014 | 05/04/2021 |
BIONATURA AGRO SL | Administrador Unico | 20/09/2018 | 25/08/2020 |
VINCULACIONES DE ALEJANDRO PEREZ ROJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRO PEREZ ROJO
Empresa: LUALSAN LEATHER SL
Administrador Unico
- Alejandro Perez Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 69, S 8, H MU 77705, I/A 4 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-30
Empresa: CENTURY LEATHER SL
Administrador Unico
- Alejandro Perez Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 23, S 8, H MU 94753, I/A 3 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-30
Empresa: CENTURY LEATHER SL
Administrador Unico
- Alejandro Perez Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 21, S 8, H MU 94753, I/A 2 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-30
Empresa: LUALSAN LEATHER SL
Administrador Unico
- Alejandro Perez Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 68, S 8, H MU 77705, I/A 2 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-30
Información de ALEJANDRO PEREZ ROJO
Mostramos los datos de ALEJANDRO PEREZ ROJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRO PEREZ ROJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos