ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Informe ejecutivo de ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIPE 4X4 SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
ALEX-SERRA SL | Socio Unico | 07/02/2017 | |
ALEX-SERRA SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Empresa: DIPE 4X4 SL
Administrador Unico
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 105, S 8, H MU110017, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-30
Empresa: ALEX-SERRA SL
Administrador Unico
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 70, S 8, H MU 70566, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-30
Empresa: ALEX-SERRA SL
Nuevo Socio Único
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 70, S 8, H MU 70566, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-30
Empresa: ALEX-SERRA SL
Administrador Unico
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 70, S 8, H MU 70566, I/A 2 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-30
Empresa: ALEX-SERRA SL
Administrador Unico
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 70, S 8, H MU 70566, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-30
Empresa: ALEX-SERRA SL
Socio Único
- Alejandro Gonzalez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 70, S 8, H MU 70566, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-30
Información de ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Mostramos los datos de ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos