ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
Informe ejecutivo de ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUQUALITY IBERICA SL | Administrador Solidario | 20/05/2024 | |
RIO NARCEA RECURSOS SA | Presidente | 15/02/2024 | |
RIO NARCEA RECURSOS SA | Consejero | 15/02/2024 | |
GREEN FLAG IBERICA SL | Administrador Solidario | 19/12/2023 | |
DOMUSCORP R.E. SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS VALDECONEJOS SA | Administrador Solidario | 18/07/2023 | |
GRAPHENSTONE SL | Administrador Solidario | 11/07/2023 | |
INTERSUR GLOBAL GESTIO SL | Administrador Solidario | 10/07/2023 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS VALDEQUINTEROS SL | Administrador Unico | 10/07/2023 | |
ACEITES DE OLIVENZA SL | Administrador Solidario | 17/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
Empresa: CONSTRUQUALITY IBERICA SL
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Antonio Garcia Camacho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34371, I/A 1 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-06
Empresa: SOLVENTO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 148, S 8, H BA 23982, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Federico Adolfo Restrepo Solano
- Iñigo Resusta Covarrubias
- Jesus Perez Rodriguez
- Julio Lopez Elola Medio
- Serafino Iacono
Presidente
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 166, S 8, H BA 26967, I/A 27 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Iñigo Resusta Covarrubias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 166, S 8, H BA 26967, I/A 27 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-06
Empresa: GREEN FLAG IBERICA SL
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Antonio Garcia Camacho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 206, S 8, H BA 33909, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-06
Empresa: DOMUSCORP R.E. SL
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Jesus Hernandez Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 121, S 8, H BA 33892, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-06
Empresa: GASPAR SANTOS E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Pedro Osuna Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 4, S 8, H BA 1647, I/A 15 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-06
Empresa: CASAS DEL PARTAL SL
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Julio Lopez Elola Medio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 179, S 8, H GR 56606, I/A 2 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-18
Empresa: INTERSUR GLOBAL GESTIO SL
Administrador Solidario
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
- Patricia Gonzalez Robaina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 133, S 8, H BA 24179, I/A 3 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-06
Empresa: MALAIKA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Alejandro Francisco Ayala Fernandez Prida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 122, S 8, H BA 30026, I/A 5 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-06
VER MAS ACTOS
Información de ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA
Mostramos los datos de ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRO FRANCISCO AYALA FERNANDEZ PRIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos