ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
Informe ejecutivo de ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAPARRAS ASENSIO SANCHEZ SL | Apoderado | 07/07/2017 | |
INVERSIONES ASENSIO DIAZ SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
Empresa: SUMAPRYA SL
Administrador Unico
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 185, S 8, H MU 85687, I/A 5 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-30
Empresa: SUMAPRYA SL
Nuevo Socio Único
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 185, S 8, H MU 85687, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-30
Empresa: ALCAPARRAS ASENSIO SANCHEZ SL
Apoderado
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 141, S 8, H MU 17355, I/A 9 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-30
Empresa: SUMAPRYA SL
Administrador Unico
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 184, S 8, H MU 85687, I/A 3 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-30
Empresa: SUMAPRYA SL
Apoderado
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 184, S 8, H MU 85687, I/A 3 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-30
Empresa: SUMAPRYA SL
Apoderado
- Alejandro Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 184, S 8, H MU 85687, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-30
Empresa: INVERSIONES ASENSIO DIAZ SL
Administrador Mancomunado
- Alejandro Asensio Diaz
- Jesus-manuel Asensio Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 59, S 8, H MU 80538, I/A 1 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-30
Información de ALEJANDRO ASENSIO DIAZ
Mostramos los datos de ALEJANDRO ASENSIO DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRO ASENSIO DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos