ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
Informe ejecutivo de ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE PAEZ MORILLA VINIARCOS SA | Apoderado | 29/01/2024 | |
BODEGAS DIOS BACO SL | Apoderado | 29/01/2024 | |
JOSE PAEZ MORILLA VINIARCOS SA | Administrador Mancomunado | 10/07/2023 | |
BODEGAS DIOS BACO SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2023 |
VINCULACIONES DE ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
Empresa: JOSE PAEZ MORILLA VINIARCOS SA
Apoderado
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 122, S 8, H CA 4700, I/A 22 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-11
Empresa: BODEGAS DIOS BACO SL
Apoderado
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 129, S 8, H CA 10524, I/A 14 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-11
Empresa: JOSE PAEZ MORILLA VINIARCOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
- Carmen Paez Ruiz
- Carmen Paez Ruiz
- Carmen Paez Ruiz
- Guadalupe Paez Ruiz
- Paez Ruiz Ana
- Paez Ruiz Ana
- Paez Ruiz Ana
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 122, S 8, H CA 4700, I/A 21 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-11
Empresa: JOSE PAEZ MORILLA VINIARCOS SA
Administrador Mancomunado
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 120, S 8, H CA 4700, I/A 20 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-11
Empresa: BODEGAS DIOS BACO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
- Carmen Paez Ruiz
- Carmen Paez Ruiz
- Carmen Paez Ruiz
- Guadalupe Paez Ruiz
- Paez Ruiz Ana
- Paez Ruiz Ana
- Paez Ruiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 129, S 8, H CA 10524, I/A 13 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-11
Empresa: BODEGAS DIOS BACO SL
Administrador Mancomunado
- Alejandra Patricia Paez Ruiz
- Augusto Jorge Marenco De La Cuadra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 128, S 8, H CA 10524, I/A 12 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-11
Información de ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ
Mostramos los datos de ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRA PATRICIA PAEZ RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos