ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
Informe ejecutivo de ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADEXBAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 26/02/2013 | |
TRADEXBAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
Empresa: ZANDER ADVANCED SL
Liquidador
- Alegre Ramirez Montesinos Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26305 , F 124, S 8, H M 474018, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: ZANDER ADVANCED SL
Administrador Unico
- Alegre Ramirez Montesinos Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26305 , F 124, S 8, H M 474018, I/A 2 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: TRADEXBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Alegre Ramirez Montesinos Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29617 , F 32, S 8, H M 532996, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: TRADEXBAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Alegre Ramirez Montesinos Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29617 , F 31, S 8, H M 532996, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: ZANDER ADVANCED SL
Administrador Unico
- Alegre Ramirez Montesinos Mauro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26305 , F 120, S 8, H M 474018, I/A 1 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO
Mostramos los datos de ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE RAMIREZ MONTESINOS MAURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos