ALEGRE QUISPE MAGDALENA
Informe ejecutivo de ALEGRE QUISPE MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALEGRE QUISPE MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAST PHONE SL | Administrador Unico | 06/11/2018 | 30/06/2020 |
ALEXANDRITE SL | Liquidador | 02/08/2018 | 02/08/2018 |
ALEXANDRITE SL | Socio Unico | 21/11/2017 | 02/08/2018 |
ALEXANDRITE SL | Administrador Unico | 21/11/2017 | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE ALEGRE QUISPE MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE QUISPE MAGDALENA
Empresa: JUAST PHONE SL
Administrador Unico
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36839 , F 12, S 8, H M 659416, I/A 3 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Empresa: JUAST PHONE SL
Administrador Unico
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36839 , F 11, S 8, H M 659416, I/A 2 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Empresa: ALEXANDRITE SL
Liquidador
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36598 , F 140, S 8, H M 656849, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Empresa: ALEXANDRITE SL
Administrador Unico
- Alegre Quispe Magdalena
Liquidador
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36598 , F 140, S 8, H M 656849, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Empresa: ALEXANDRITE SL
Administrador Unico
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36598 , F 140, S 8, H M 656849, I/A 1 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: ALEXANDRITE SL
Socio Único
- Alegre Quispe Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36598 , F 140, S 8, H M 656849, I/A 1 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Información de ALEGRE QUISPE MAGDALENA
Mostramos los datos de ALEGRE QUISPE MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE QUISPE MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos