ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
Informe ejecutivo de ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE DE INGENIERIA Y GESTION SA | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
SANALEMO GESTION SL | Administrador Unico | 18/12/2020 | |
ASANTE INVERSIONES SL | Apoderado | 02/11/2016 | |
TRANCESA TRANSPORTES DE CENIZAS Y CEMENTOS SA | Administrador Solidario | 16/12/2011 | |
CENIZAS VOLATILES SL | Administrador Unico | 02/09/2009 | |
CETALIA SL | Administrador Unico | 13/04/2009 | |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS DE ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 18/03/2009 | |
TRANSPORTES DE CENIZAS Y SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
Empresa: GABINETE DE INGENIERIA Y GESTION SA
Administrador Solidario
- Alegre Molina Santiago Jose
- Pastor Vivas Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 4910, I/A 23 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-14
Empresa: GABINETE DE INGENIERIA Y GESTION SA
Administrador Solidario
- Alegre Molina Santiago Jose
- Jurado Molina Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 4910, I/A 23 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-14
Empresa: SANALEMO GESTION SL
Administrador Unico
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 31, S 8, H CO 41832, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-14
Empresa: GABINETE DE INGENIERIA Y GESTION SA
Administrador Solidario
- Alegre Molina Santiago Jose
- Jurado Molina Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 143, S 8, H CO 4910, I/A 22 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-14
Empresa: ASANTE INVERSIONES SL
Apoderado
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33212 , F 200, S 8, H M 221175, I/A 15 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: SALTO DE LA BREÑA SA
Consejero
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 221, S 8, H M 64210, I/A 18 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
Empresa: SALTO DEL YEGUAS SA
Consejero
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 213, S 8, H M 64007, I/A 15 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Empresa: RECURSOS HIDRAULICOS ANDALUCES SA
Administrador Solidario
- Alegre Molina Santiago Jose
- Hernandez Leon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 47, S 8, H CO 4887, I/A 14 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-14
Empresa: GABINETE DE INGENIERIA Y GESTION SA
Administrador Solidario
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 142, S 8, H CO 4910, I/A 21 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-14
Empresa: SALTO DEL YEGUAS SA
Consejero
- Alegre Molina Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 212, S 8, H M 64007, I/A 14 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
VER MAS ACTOS
Información de ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE
Mostramos los datos de ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE MOLINA SANTIAGO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos