ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVICITY INVESTMENTS 2007 SL | Apoderado Solidario | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
Liquidador
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 169, S 8, H PM 74317, I/A 2 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-07
Administrador Unico
- Alegre Latorre Luis Miguel
Liquidador
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 169, S 8, H PM 74317, I/A 2 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-07
Empresa: SELF TEST TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 125, S 8, H PM 77452, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-07
Empresa: SELF TEST TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 122, S 8, H PM 77452, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-07
Administrador Unico
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 168, S 8, H PM 74317, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Socio Único
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 168, S 8, H PM 74317, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Empresa: NOVICITY INVESTMENTS 2007 SL
Apoderado Solidario
- Alegre Latorre Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337 , F 199, S 8, H PM 61721, I/A 6 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Información de ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE LATORRE LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos