ALEGRE ARAN JORGE
Informe ejecutivo de ALEGRE ARAN JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALEGRE ARAN JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA CERO TOURS SL | Socio Unico | 05/06/2018 | |
RUTA CERO TOURS SL | Administrador Unico | 05/06/2018 | |
CULNATUR SERVICIOS TURISTICOS SL | Administrador Unico | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALEGRE ARAN JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRE ARAN JORGE
Empresa: ASBESTHO'S GESTION DESAMIANTADOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38479 , F 52, S 8, H B 327957, I/A 17 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
Empresa: ASBESTHO'S GESTION DESAMIANTADOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38479 , F 51, S 8, H B 327957, I/A 14 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: ASBESTHO'S GESTION DESAMIANTADOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38479 , F 51, S 8, H B 327957, I/A 14 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: ASBESTHO'S GESTION DESAMIANTADOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38479 , F 50, S 8, H B 327957, I/A 11 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: SOLISOL TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Alegre Aran Jorge
- Pascual Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 3245, F 19, S 8, H MA 92223, I/A 4 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-29
Empresa: RUTA CERO TOURS SL
Administrador Unico
- Alegre Aran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 130, S 8, H MA130478, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-29
Empresa: RUTA CERO TOURS SL
Nuevo Socio Único
- Alegre Aran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 130, S 8, H MA130478, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-29
Empresa: TORCAL AVENTURA SL
Administrador Unico
- Alegre Aran Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4698, L 3606, F 186, S 8, H MA103221, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-29
Información de ALEGRE ARAN JORGE
Mostramos los datos de ALEGRE ARAN JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRE ARAN JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos