ALDRIN RADA AMAHUACHI
Informe ejecutivo de ALDRIN RADA AMAHUACHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALDRIN RADA AMAHUACHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORINO SHOES SL | Socio Unico | 06/04/2015 | |
BORINO SHOES SL | Administrador Unico | 06/04/2015 | |
MARVICLA SL | Socio Unico | 20/07/2011 | |
MARVICLA SL | Administrador Unico | 30/05/2011 | |
CALZADOS SANADAL SL | Administrador Unico | 10/05/2011 | |
YUTEMPLE SL | Administrador Unico | 21/03/2011 |
VINCULACIONES DE ALDRIN RADA AMAHUACHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDRIN RADA AMAHUACHI
Empresa: BORINO SHOES SL
Administrador Unico
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 92, S 8, H MU 87134, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-30
Empresa: BORINO SHOES SL
Socio Único
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 92, S 8, H MU 87134, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-30
Empresa: MARVICLA SL
Socio Único
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 21, S 8, H MU 40307, I/A 3 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-30
Empresa: MARVICLA SL
Administrador Unico
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 21, S 8, H MU 40307, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-30
Empresa: CALZADOS SANADAL SL
Administrador Unico
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1873 , F 114, S 8, H MU 38354, I/A 5 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-30
Empresa: YUTEMPLE SL
Administrador Unico
- Aldrin Rada Amahuachi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 9, S 8, H MU 58492, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-30
Información de ALDRIN RADA AMAHUACHI
Mostramos los datos de ALDRIN RADA AMAHUACHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDRIN RADA AMAHUACHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos