ALDO ZARLENGO
Informe ejecutivo de ALDO ZARLENGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDO ZARLENGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DI. BRE. MA. NA SL | Administrador Unico | 22/05/2015 | 28/09/2015 |
DI. BRE. MA. NA SL | Administrador Solidario | 29/09/2014 | 22/05/2015 |
DI. BRE. MA. NA SL | Administrador Unico | 13/02/2014 | 29/09/2014 |
VINCULACIONES DE ALDO ZARLENGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDO ZARLENGO
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Unico
- Aldo Zarlengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 105, S 8, H B 448473, I/A 4 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Unico
- Aldo Zarlengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 105, S 8, H B 448473, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Solidario
- Aldo Zarlengo
- Francesco Coletti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 105, S 8, H B 448473, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Solidario
- Aldo Zarlengo
- Francesco Coletti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 104, S 8, H B 448473, I/A 2 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Unico
- Aldo Zarlengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 104, S 8, H B 448473, I/A 2 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: DI. BRE. MA. NA SL
Administrador Unico
- Aldo Zarlengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44165 , F 104, S 8, H B 448473, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Información de ALDO ZARLENGO
Mostramos los datos de ALDO ZARLENGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDO ZARLENGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos