ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
Informe ejecutivo de ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA SA | Consejero | 02/07/2020 | 17/11/2023 |
HABITARE GUARDAMAR SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | |
MARINA DE LAS DUNAS SA | Vicepresidente | 24/02/2010 | |
MARINA DE LAS DUNAS SA | Consejero | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 82, S 8, H A 39852, I/A 33 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 69, S 8, H A 39852, I/A 27 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-03
Empresa: HABITARE GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Aldeguer Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 145, S 8, H A 88872, I/A 5 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-03
Empresa: MARINA DE LAS DUNAS SA
Consejero
- Aldeguer Sanchez Manuel
- Hernandez Andreu Luis Domingo
Secretario
Vicepresidente
- Aldeguer Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 207, S 8, H A 28999, I/A 8 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-03
Información de ALDEGUER SANCHEZ MANUEL
Mostramos los datos de ALDEGUER SANCHEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEGUER SANCHEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos