ALDEGUER ORTEGA JAVIER
Informe ejecutivo de ALDEGUER ORTEGA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALDEGUER ORTEGA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL FOGO ALICANTI SL | Administrador Solidario | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE ALDEGUER ORTEGA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEGUER ORTEGA JAVIER
Empresa: VINTAGE HOUSE SOLUTIONS SL
Liquidador
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 202, S 8, H A 177267, I/A 2 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-03
Empresa: VINTAGE HOUSE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Aldeguer Ortega Javier
Liquidador
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 202, S 8, H A 177267, I/A 2 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-03
Empresa: ALDEGUER ALIMENTACION SL
Liquidador
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 108, S 8, H A 141652, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-03
Empresa: ALDEGUER ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Aldeguer Ortega Javier
- Aldeguer Ortega Lorena
Liquidador
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 108, S 8, H A 141652, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-03
Empresa: VINTAGE HOUSE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 202, S 8, H A 177267, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-03
Empresa: VINTAGE HOUSE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 202, S 8, H A 177267, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-03
Empresa: EL FOGO ALICANTI SL
Administrador Solidario
- Aldeguer Ortega Javier
- Aldeguer Ortega Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3947 , F 147, S 8, H A 150087, I/A 1 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-03
Empresa: ALDEGUER ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Aldeguer Ortega Javier
- Aldeguer Ortega Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 108, S 8, H A 141652, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-03
Empresa: ALDEGUER ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 108, S 8, H A 141652, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-03
Empresa: ALDEGUER ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Aldeguer Ortega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 107, S 8, H A 141652, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-03
Información de ALDEGUER ORTEGA JAVIER
Mostramos los datos de ALDEGUER ORTEGA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEGUER ORTEGA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos