ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA
Informe ejecutivo de ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA
Empresa: WOLATREX SL
Socio Único
- Aldecoa Echano Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 26, S 8, H VI 9709, I/A 4 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-01
Empresa: SEMOVI SL
Administrador Unico
- Aldecoa Echano Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062 , F 100, S 8, H VI 2471, I/A 12 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: JALAGOMA SL
Administrador Solidario
- Aldecoa Echano Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 90, S 8, H VI 9597, I/A 6 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-01
Empresa: TECNICAS MODULARES ALAVA SL
Administrador Solidario
- Aldecoa Echano Carlos Maria
- Salazar Perez Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 83, S 8, H VI 7097, I/A 2 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-01
Información de ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA
Mostramos los datos de ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDECOA ECHANO CARLOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos