ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARAZAGA B&C INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 24/02/2014 | |
TARAZAGA B&C INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
Empresa: TABLEROS MELAMINICOS SA
Consejero
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Secretario
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 37, S 8, H M 29450, I/A 16 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: FABRICADOS REYNA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Secretario
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 121, S 8, H M 48569, I/A 24 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: TABLEROS MELAMINICOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
- Izquierdo Aldeano Jesus
- Izquierdo Ramirez Vicente
Presidente
Secretario
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 37, S 8, H M 29450, I/A 15 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: FABRICADOS REYNA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
- Izquierdo Aldeano Jesus
- Izquierdo Ramirez Vicente
Presidente
Secretario
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 120, S 8, H M 48569, I/A 21 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Empresa: TARAZAGA B&C INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32001 , F 1, S 8, H M 575799, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: TARAZAGA B&C INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32001 , F 1, S 8, H M 575799, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: FABRICADOS REYNA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
- Izquierdo Aldeano Jesus
- Izquierdo Ramirez Vicente
Presidente
Secretario
- Aldeano Tarazaga Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 120, S 8, H M 48569, I/A 18 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEANO TARAZAGA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos