ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAURVE SL | Administrador Unico | 12/01/2012 | 08/01/2021 |
GAURVE GESTION SL | Administrador Unico | 12/01/2012 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
Empresa: GAURVE SL
Administrador Unico
- Aldazabal Arteche Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 117, S 8, H SS 34043, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: GAURVE GESTION SL
Administrador Unico
- Aldazabal Arteche Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 123, S 8, H SS 34045, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: GAURVE GESTION SL
Administrador Unico
- Aldazabal Arteche Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 119, S 8, H SS 34045, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-20
Empresa: GAURVE SL
Administrador Unico
- Aldazabal Arteche Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 111, S 8, H SS 34043, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-20
Información de ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDAZABAL ARTECHE MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos