ALDASORO PEREZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de ALDASORO PEREZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALDASORO PEREZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYZONE IBERIA SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 | |
RED WELLNESS GROUP 2021 SL | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
RED WELLNESS SL | Administrador Unico | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE ALDASORO PEREZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDASORO PEREZ GUILLERMO
Empresa: MYZONE IBERIA SL
Administrador Solidario
- Aldasoro Perez Guillermo
- Stalker David Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11497, L 8775, F 106, S 8, H V 215488, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: RED WELLNESS GROUP 2021 SL
Administrador Unico
- Aldasoro Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11009, L 8287, F 197, S 8, H V 198996, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-46
Empresa: RED WELLNESS SL
Administrador Unico
- Aldasoro Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 158, S 8, H V 135840, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-46
Empresa: RED WELLNESS SL
Socio Único
- Aldasoro Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 158, S 8, H V 135840, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-46
Información de ALDASORO PEREZ GUILLERMO
Mostramos los datos de ALDASORO PEREZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDASORO PEREZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos