ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
Informe ejecutivo de ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ALDARIZ FERREIRO SL | Socio Unico | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
Empresa: CONSTRUCCIONES ALDARIZ GONZALEZ SL
Liquidador
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 185, S 8, H LU 6009, I/A 4 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-27
Empresa: CONSTRUCCIONES ALDARIZ GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Aldariz Gonzalez German
Liquidador
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 185, S 8, H LU 6009, I/A 4 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-27
Empresa: A CHEDA INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 175, S 8, H LU 10687, I/A B (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-27
Empresa: A CHEDA INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 175, S 8, H LU 10687, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-27
Empresa: A CHEDA INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Aldariz Gonzalez German
- Varela Lopez Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 175, S 8, H LU 10687, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-27
Empresa: A CHEDA INVERSIONS SL
Socio Único
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 350 , F 175, S 8, H LU 10687, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-27
Empresa: CONSTRUCCIONES ALDARIZ FERREIRO SL
Socio Único
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 166, S 8, H LU 3038, I/A 6 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-27
Empresa: LEMOS & LAMAS EBANISTERIA SL
Administrador Unico
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375 , F 124, S 8, H LU 11814, I/A 5 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-27
Empresa: LEMOS & LAMAS EBANISTERIA SL
Administrador Unico
- Aldariz Gonzalez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375 , F 124, S 8, H LU 11814, I/A 4 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-27
Información de ALDARIZ GONZALEZ GERMAN
Mostramos los datos de ALDARIZ GONZALEZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDARIZ GONZALEZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos