ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
Informe ejecutivo de ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXANS IBERIA SL | Consejero | 05/08/2013 | |
NEXANS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 05/08/2013 | |
MULTINACIONAL TRADE SL | Secretario | 05/01/2010 | |
MULTINACIONAL TRADE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
Empresa: NEXANS IBERIA SL
Apoderado
- Aldalur Etxeberria Unai
- Echeveste Urriza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 136, S 8, H B 6058, I/A 113 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: NEXANS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 134, S 8, H B 6058, I/A 110 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: NEXANS IBERIA SL
Consejero
- Aldalur Etxeberria Unai
- Gilles Henri Fernand Drouard
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 133, S 8, H B 6058, I/A 109 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Administrador Solidario
- Aldalur Etxeberria Iker
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 81, S 8, H SS 22512, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
Empresa: NEXANS IBERIA SL
Apoderado
- Aldalur Etxeberria Unai
- Echeveste Urriza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40633 , F 190, S 8, H B 6058, I/A 107 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: MULTINACIONAL TRADE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 179, S 8, H SS 8449, I/A 19 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-20
Empresa: MULTINACIONAL TRADE SL
Secretario
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 178, S 8, H SS 8449, I/A 17 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-20
Empresa: ECHEVESTE VALENCIA SA
Administrador Solidario
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7889, L 5183, F 26, S 8, H V 98708, I/A 10 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-46
Empresa: IMEX GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 45, S 8, H SS 27148, I/A 4 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-20
Empresa: RAZALE SL
Apoderado
- Aldalur Etxeberria Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 114, S 8, H SS 20150, I/A 11 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-20
Información de ALDALUR ETXEBERRIA UNAI
Mostramos los datos de ALDALUR ETXEBERRIA UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDALUR ETXEBERRIA UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos