ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES URPA SL | Apoderado Solidario | 23/07/2024 | |
AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL | Apoderado Solidario | 22/08/2023 | |
AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL | Consejero | 16/08/2023 | |
AUTOCARES URPA SL | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | |
AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL | Apoderado Solidario | 03/05/2023 |
VINCULACIONES DE ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
Empresa: AUTOCARES URPA SL
Apoderado Solidario
- Aldalur Aizpuru Jose Joaquin
- Aldalur Errazquin Luis Miguel
- Almirante Uranga Alberto
- Prieto Oteo Juan Felix
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1746, I/A 19 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-20
Empresa: AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL
Apoderado Solidario
- Aldalur Aizpuru Jose Joaquin
- Aldalur Errazquin Jose Angel
- Aldalur Errazquin Luis Miguel
- Almirante Uranga Alberto
- Prieto Oteo Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 92, S 8, H SS 2369, I/A 8 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 92, S 8, H SS 2369, I/A 7 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-20
Empresa: AUTOCARES URPA SL
Apoderado Solidario
- Aldalur Aizpuru Jose Joaquin
- Aldalur Errazquin Jose Angel
- Aldalur Errazquin Luis Miguel
- Almirante Uranga Alberto
- Prieto Oteo Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 192, S 8, H SS 1746, I/A 13 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-20
Empresa: AUTOCARES ALDALUR ANAIAK SL
Apoderado Solidario
- Aldalur Errazquin Jose Angel
- Aldalur Errazquin Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 89, S 8, H SS 2369, I/A 6 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-20
Información de ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDALUR ERRAZQUIN LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos