ALDA SALAS ISABEL
Informe ejecutivo de ALDA SALAS ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDA SALAS ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL | Apoderado | 17/09/2013 |
VINCULACIONES DE ALDA SALAS ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDA SALAS ISABEL
Empresa: UNIVERSO AZUL SL
Liquidador Unico
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 117, S 8, H H 11193, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-21
Empresa: UNIVERSO AZUL SL
Administrador Unico
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 117, S 8, H H 11193, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Apoderado
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 102, S 8, H H 2256,H , I/ 8 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Administrador Unico
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 102, S 8, H H 2256,H , I/ 7 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Administrador Unico
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 101, S 8, H H 2256,H , I/ 6 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Administrador Mancomunado
- Alda Salas Isabel
- Ortega Vizcaya Alfonso Carlos
- Vazquez Pavon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 101, S 8, H H 2256,H , I/ 6 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Administrador Mancomunado
- Alda Salas Isabel
- Ortega Vizcaya Alfonso Carlos
- Vazquez Pavon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 101, S 8, H H 2256,H , I/ 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-21
Empresa: LIMPIEZAS Y SERVICIOS COSTA LUZ SL
Administrador Unico
- Alda Salas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 101, S 8, H H 2256,H , I/ 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-21
Información de ALDA SALAS ISABEL
Mostramos los datos de ALDA SALAS ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDA SALAS ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos