ALCOY MARQUEZ VICENTE
Informe ejecutivo de ALCOY MARQUEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCOY MARQUEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOWORKING SL | Socio Unico | 12/09/2013 | |
ALCOWORKING SL | Administrador Unico | 12/09/2013 | |
THOUSAND LAW BUSINESS SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALCOY MARQUEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOY MARQUEZ VICENTE
Empresa: GLOBAL ACTION NORWAY SL
Administrador Solidario
- Alcoy Marquez Vicente
- Ruiz Lopez Hermelinda
- Vazquez Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9583, L 6865, F 31, S 8, H V 152344, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-46
Empresa: ALCOWORKING SL
Administrador Unico
- Alcoy Marquez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9678, L 6960, F 166, S 8, H V 155632, I/A 1 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-46
Empresa: ALCOWORKING SL
Socio Único
- Alcoy Marquez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9678, L 6960, F 166, S 8, H V 155632, I/A 1 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-46
Empresa: LOBSTER EUROGROUP SL
Administrador Unico
- Alcoy Marquez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8336, L 5627, F 153, S 8, H V 109861, I/A 4 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-46
Empresa: GLOBAL ACTION NORWAY SL
Administrador Solidario
- Alcoy Marquez Vicente
- Ruiz Lopez Hermelinda
- Vazquez Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9583, L 6865, F 31, S 8, H V 152344, I/A 1 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-46
Empresa: THOUSAND LAW BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Alcoy Marquez Vicente
- Castillo Merlos Raul
- Collado Sevilla Joaquin Angel
- Lopez Ferreres Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9016, L 6301, F 32, S 8, H V 133287, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-46
Información de ALCOY MARQUEZ VICENTE
Mostramos los datos de ALCOY MARQUEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOY MARQUEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos