ALCOVER VALERO ALFONSO
Informe ejecutivo de ALCOVER VALERO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCOVER VALERO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES TORREMOLINOS SL | Presidente | 01/09/2014 | |
NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES TORREMOLINOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 01/09/2014 | |
NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES TORREMOLINOS SL | Consejero | 01/09/2014 | |
GRAND CIRCLE TRAVEL SL | Consejero | 09/01/2009 | |
GRAND CIRCLE TRAVEL SL | Presidente | 09/01/2009 | |
GRAND CIRCLE TRAVEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALCOVER VALERO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOVER VALERO ALFONSO
Empresa: MOTIVE TO MOVE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281, L 1194, F 176, S 8, H MA 35138, I/A 6 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 781, F 204, S 8, H MA 1708, I/A 8 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 781, F 204, S 8, H MA 1708, I/A 8 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-29
Empresa: MOTIVE TO MOVE SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281, L 1194, F 175, S 8, H MA 35138, I/A 5 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-29
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868, L 781, F 203, S 8, H MA 1708, I/A 7 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: GRAND CIRCLE TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Anton Cantera Antonio
- Garcia Tienda Fernando
- Perez Vazquez Juan Jose
Presidente
- Alcover Valero Alfonso
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236, L 1149, F 39, S 8, H MA 33993, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: GRAND CIRCLE TRAVEL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alcover Valero Alfonso
- Alcover Valero Francisco Cristobal
- Anton Cantera Antonio
- Perez Vazquez Juan Jose
- Ramos Lopez Jaime
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236, L 1149, F 39, S 8, H MA 33993, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de ALCOVER VALERO ALFONSO
Mostramos los datos de ALCOVER VALERO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOVER VALERO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos