ALCOVE INSUA JORDI
Informe ejecutivo de ALCOVE INSUA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCOVE INSUA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS SALOU SA | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
NETEGES SALOU SL | Administrador Unico | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE ALCOVE INSUA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOVE INSUA JORDI
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5380, I/A 21 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5380, I/A 21 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 59, S 8, H T 5380, I/A 20 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-43
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 59, S 8, H T 5380, I/A 20 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-43
Empresa: NETEGES SALOU SL
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 124, S 8, H T 1188, I/A 10 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
Empresa: NETEGES SALOU SL
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 124, S 8, H T 1188, I/A 10 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-43
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 58, S 8, H T 5380, I/A 18 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-43
Empresa: LIMPIEZAS SALOU SA
Administrador Unico
- Alcove Insua Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 58, S 8, H T 5380, I/A 18 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-43
Información de ALCOVE INSUA JORDI
Mostramos los datos de ALCOVE INSUA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOVE INSUA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos