ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN ALCAIN JAUREGUI SA | Consejero | 27/12/2012 | 27/12/2021 |
JUAN ALCAIN JAUREGUI SA | Vicesecret. | 27/12/2012 | 29/01/2019 |
ALKAIN ZERAMIKAK SA | Vicesecret. | 27/12/2012 | 26/01/2016 |
ALKAIN ZERAMIKAK SA | Consejero | 27/12/2012 | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
Empresa: JUAN ALCAIN JAUREGUI SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 105, S 8, H SS 6058, I/A 19 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-20
Empresa: JUAN ALCAIN JAUREGUI SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 45, S 8, H SS 6058, I/A 17 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: JUAN ALCAIN JAUREGUI SA
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 45, S 8, H SS 6058, I/A 17 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: ALKAIN ZERAMIKAK SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 225, S 8, H SS 10849, I/A 9 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Empresa: JUAN ALCAIN JAUREGUI SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 42, S 8, H SS 6058, I/A 11 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: JUAN ALCAIN JAUREGUI SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 42, S 8, H SS 6058, I/A 11 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: ALKAIN ZERAMIKAK SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 224, S 8, H SS 10849, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: ALKAIN ZERAMIKAK SA
Consejero
- Alcain Jauregui Jose Julian
- Alcain Jauregui Juan
- Alcorta Arzac Maria Teresa
- Aristizabal Mendiburu Maria Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Alcorta Arzac Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 224, S 8, H SS 10849, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Información de ALCORTA ARZAC MARIA TERESA
Mostramos los datos de ALCORTA ARZAC MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCORTA ARZAC MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos