ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
Informe ejecutivo de ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARA Y ALCONCHEL ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 18/11/2020 | 07/02/2024 |
LARA Y ALCONCHEL ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 18/11/2020 | 07/02/2024 |
GERENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESA MIXTA SA | Consejero | 23/07/2012 | 28/08/2014 |
XEREZ 21 SPEED FESTIVAL SA | Consejero | 26/03/2012 | 17/06/2014 |
JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL SA | Consejero | 27/07/2013 | 16/04/2014 |
CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ SA | Consejero | 23/08/2011 | 03/02/2014 |
CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO JEREZ SA | Miem.Com.Liq | 01/09/2011 | 01/09/2011 |
JEREZ RECAUDACION Y SERVICIOS SA | Consejero | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
Empresa: LARA Y ALCONCHEL ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Lara Fernandez Francisco Manuel
Soc.Prof.
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Lara Fernandez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 175, S 8, H CA 57384, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-11
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Medina Cachero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811 , F 22, S 8, H CA 6166, I/A 23 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-11
Empresa: XEREZ 21 SPEED FESTIVAL SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 3, S 8, H CA 13404, I/A 19 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-11
Empresa: JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 19, S 8, H CA 3033, I/A 43 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 105, S 8, H CA 2188, I/A 25 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-11
Empresa: JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Gil Cruz Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 166, S 8, H CA 3033, I/A 40 (27/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-11
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 188, S 8, H CA 6166, I/A 21 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-11
Empresa: XEREZ 21 SPEED FESTIVAL SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Caliz Hurtado Francisco
- Garcia Pelayo Jurado Maria Jose
- Montero Vazquez Rocio
- Paredes Serrano Isabel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 2, S 8, H CA 13404, I/A 17 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-11
Empresa: XEREZ 21 SPEED FESTIVAL SA
Consejero
- Alconchel Gonzaga Miriam
- Crisol Gil Juan Pedro
- Garcia Bermudez Juan Manuel
- Lebrero Contreras Francisco
- Sanchez Muñoz Pilar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 2, S 8, H CA 13404, I/A 17 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-11
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 17, S 8, H CA 25875, I/A 8 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-11
VER MAS ACTOS
Información de ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM
Mostramos los datos de ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCONCHEL GONZAGA MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos