ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS ALCON MORILLA SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
Empresa: HERMANOS ALCON MORILLA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 61, S 8, H CA 4565, I/A 14 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-11
Empresa: HERMANOS ALCON MORILLA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 61, S 8, H CA 4565, I/A 14 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-11
Empresa: DISTRIBUCIONES LEPOL SL
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 204, S 8, H CA 11005, I/A 6 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-11
Empresa: DISTRIBUCIONES LEPOL SL
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 204, S 8, H CA 11005, I/A 6 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-11
Empresa: DISTRIBUCIONES LEPOL SL
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 203, S 8, H CA 11005, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-11
Empresa: HERMANOS ALCON MORILLA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 60, S 8, H CA 4565, I/A 13 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
Empresa: HERMANOS ALCON MORILLA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 60, S 8, H CA 4565, I/A 13 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
Empresa: HERMANOS ALCON MORILLA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Muñoz Antonio Maria
- Alcon Vargas Jesus Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 60, S 8, H CA 4565, I/A 12 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-11
Información de ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCON MUÑOZ ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos