ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTO VIP ASSISTANCE SL | Apoderado | 24/06/2010 |
VINCULACIONES DE ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
Empresa: MOTO VIP ASSISTANCE SL
Administrador Solidario
- Alcolea Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27893 , F 14, S 8, H M 502689, I/A 6 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Consejero
- Alcolea Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 147, S 8, H LE 16676, I/A 49 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-24
Consejero
- Alcolea Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 146, S 8, H LE 16676, I/A 46 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-24
Empresa: MOTO VIP ASSISTANCE SL
Administrador Solidario
- Alcolea Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27893 , F 14, S 8, H M 502689, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: MOTO VIP ASSISTANCE SL
Apoderado
- Alcolea Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27893 , F 11, S 8, H M 502689, I/A 2 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Información de ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO
Mostramos los datos de ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOLEA MUÑOZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos