ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMBARUCADOS SL | Presidente | 07/02/2019 | |
EMBARUCADOS SL | Consejero | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
Empresa: EMBARUCADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albajez Beltran Maria Teresa
- Alcober Lamana Maria Pilar
- De Mur Laplana Noelia
- Loriz Palacio Julian
Presidente
- Alcober Lamana Maria Pilar
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 26, S 8, H HU 13718, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 38, S 8, H Z 2067, I/A 35 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-50
Apoderado
- Alcober Lamana Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 38, S 8, H Z 2067, I/A 33 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-50
Consejero Delegado
- Alcober Lamana Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 37, S 8, H Z 2067, I/A 32 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-50
Consejero
- Alcober Lamana Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 172, S 8, H Z 3792, I/A 38 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-50
Empresa: AUDIORAMA ZARAGOZA SA
Consejero
- Alcober Lamana Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 219, S 8, H Z 2329, I/A 29 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-50
Información de ALCOBER LAMANA MARIA PILAR
Mostramos los datos de ALCOBER LAMANA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOBER LAMANA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos