ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC | Apoderado Solidario | 28/12/2015 | |
CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC | Miem.Com.Ctr | 10/03/2015 |
VINCULACIONES DE ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Miem.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
- Juan Alonso Barrena Torres
- Luis Matute Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 3, S 8, H BA 6141, I/A 274 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 3, S 8, H BA 6141, I/A 274 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Apoderado Solidario
- Alcobendas Vazquez Antonio
- Barriga Rubio Rosana
- Lorenzo Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 179, S 8, H BA 6141,BA , I/ 195 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 153, S 8, H BA 6141,BA , I/ 173 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Miem.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
- Barrena Torres Juan Alonso
- Espacio Garron Antonio Agustin
- Matute Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 153, S 8, H BA 6141,BA , I/ 172 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Secr.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 116, S 8, H BA 6141,BA , I/ 117 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Consejero
Consejero Suplente
Miem.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 116, S 8, H BA 6141,BA , I/ 117 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 103, S 8, H BA 6141,BA , I/ 105 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-06
Empresa: CAJA RURAL DE EXTREMADURA SCC
Miem.Com.Ctr
- Alcobendas Vazquez Antonio
- Torres Lagar Florencio Antonio
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 92, S 8, H BA 6141,BA , I/ 97 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-06
Información de ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOBENDAS VAZQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos