ALCINA JULIA ANTONI
Informe ejecutivo de ALCINA JULIA ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCINA JULIA ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIAMEY SA | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO SA | Apoderado Mancomunado | 28/09/2023 | |
ROXA HOSPITALITY SL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2023 | |
URBANIZADORA CALA ESTANY SA | Apoderado Mancomunado | 21/09/2023 |
VINCULACIONES DE ALCINA JULIA ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCINA JULIA ANTONI
Empresa: NIAMEY SA
Apoderado Mancomunado
- Alcina Julia Antoni
- Rossello Elvira Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 70, S 8, H PM 6930, I/A 65 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-07
Empresa: BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO SA
Apoderado Mancomunado
- Alcina Julia Antoni
- Rossello Elvira Maria Del Carmen
- Rossello Knabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 174, S 8, H AS 8140, I/A 73 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: ROXA HOSPITALITY SL
Apoderado Mancomunado
- Alcina Julia Antoni
- Rossello Elvira Maria Del Carmen
- Rossello Knabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2954 , F 36, S 8, H PM 14460, I/A 54 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-07
Empresa: URBANIZADORA CALA ESTANY SA
Apoderado Mancomunado
- Alcina Julia Antoni
- Rossello Elvira Maria Del Carmen
- Rossello Knabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 12, S 8, H PM 9039, I/A 54 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-07
Información de ALCINA JULIA ANTONI
Mostramos los datos de ALCINA JULIA ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCINA JULIA ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos