ALCAZAR PERALTA SERGIO
Informe ejecutivo de ALCAZAR PERALTA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCAZAR PERALTA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPA SISTEMAS MULTISERVICIOS SL | Administrador Solidario | 07/10/2019 | |
SERPA SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL | Administrador Solidario | 18/08/2015 |
VINCULACIONES DE ALCAZAR PERALTA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAZAR PERALTA SERGIO
Empresa: MAXIANTENA SL
Administrador Solidario
- Alcazar Peralta Sergio
- Crespo Monteagudo Pablo
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10513, L 7794, F 78, S 8, H V 182455, I/A 2 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Empresa: SERPA SISTEMAS MULTISERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Alcazar Peralta Sergio
- Crespo Monteagudo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10729, L 8009, F 31, S 8, H V 189665, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-46
Empresa: MAXIANTENA SL
Administrador Solidario
- Alcazar Peralta Sergio
- Crespo Monteagudo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10513, L 7794, F 76, S 8, H V 182455, I/A 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-46
Administrador Solidario
- Alcazar Peralta Sergio
- Crespo Monteagudo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10000, L 7282, F 136, S 8, H V 166626, I/A 1 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-46
Información de ALCAZAR PERALTA SERGIO
Mostramos los datos de ALCAZAR PERALTA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAZAR PERALTA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos